органы из ведения МВД СССР в ведение МВД союзных республик со штатной численностью ГУВС 120 человек.
Документы упраздняемых управлений и отделов МВД СССР приказом МВД СССР № 63 от 18 февраля 1960 г. было приказано сдавать на хранение в 1 с/о МВД СССР и в ГАУ при Совете Министров СССР. Приказом МВД СССР № 77 от 8 марта 1960 г. документы Секретариата МВД СССР за 1944–1960 годы было приказано передать на хранение в ГАУ при Совете Министров СССР.
Приказом МВД СССР № 046 от 25 февраля 1960 г. для передачи Штаба МПВО страны из МВД СССР в Министерство обороны СССР было приказано создать комиссию.
Постановлением Совета Министров СССР № 246 от 2 марта 1960 г. Г.А.Белов был назначен начальником ГАУ при Совете Министров СССР.
Приказом МВД СССР № 049 от 2 марта 1960 г. личный состав 3 с/о МВД СССР был передан в МВД РСФСР.
Приказом МВД СССР № 69 от 3 марта 1960 г. было объявлено о прекращении деятельности 3 с/о МВД СССР с 5 марта 1960 г.
Приказом МВД СССР № 70 от 3 марта 1960 г. из состава МВД СССР в состав МВД РСФСР были переданы штаты, личный состав и автохозяйство ХОЗУ МВД СССР.
Приказом МВД СССР № 71 от 3 марта 1960 г. из ведения МВД СССР в ведение ГАУ при Совете Министров СССР были переданы штаты ГАУ МВД СССР в количестве 135 человек и штаты центральных архивов СССР в количестве 1080 человек, а также все служебные помещения и автотранспорт.
Приказом МВД СССР № 73 от 4 марта 1960 г. было объявлено о прекращении деятельности 2 с/о МВД СССР с 5 марта 1960 г.
Приказом МВД СССР № 74 от 4 марта 1960 г. было объявлено о передаче с 10 марта 1960 г. 1 с/о из ведения МВД СССР в ведение МВД РСФСР.
Совместным приказом МВД СССР и Министерства геологии и охраны недр СССР № 78/225 от 9 марта 1960 г. было объявлено о передаче ГУГК из ведения МВД СССР в ведение Министерства геологии и охраны недр СССР.
Приказом МВД СССР № 81 от 11 марта 1960 г. было объявлено о передаче Отдела фельдсвязи из МВД СССР в Министерство связи СССР с 10 марта 1960 г.
Приказом МВД СССР № 051 от 10 марта 1960 г. было объявлено о прекращении деятельности ГУВКВ МВД СССР с 10 марта 1960 г.
Приказом МВД СССР № 80 от 11 марта 1960 г. было объявлено о прекращении деятельности УУЗ МВД СССР.
Приказом МВД СССР № 85 от 24 марта 1960 г. было объявлено о прекращении деятельности Военно- мобилизационного отдела МВД СССР с 25 марта 1960 г.
Приказом МВД СССР № 86 от 26 марта 1960 г. было объявлено о прекращении деятельности Отдела перевозок МВД СССР с 1 апреля 1960 г.
Приказом МВД СССР № 93 от 4 апреля 1960 г. было объявлено о прекращении деятельности ГУВС МВД СССР с 1 апреля 1960 г.
Приказом МВД СССР № 053 от 7 апреля 1960 г. было объявлено о передаче с 1 апреля 1960 г. Штаба МПВО страны из МВД СССР в Министерство Обороны СССР.
В протоколе Президиума Совета Министров СССР № 14 от 19 апреля 1960 г. была сделана запись: 'Считать деятельность МВД СССР с 1 мая 1960 г. прекращенной. Для завершения работы по передаче имущественных ценностей и трудоустройству сотрудников, освободившихся от работы в связи с упразднением МВД СССР, образовать рабочую группу в количестве 70 человек со сроком окончания работы к 15 июня 1960 г. Руководителем группы утвердить К.П.Че^няева'.
Постановлением Совета Министров СССР № 792 от 20 июля 1960 г. бывший министр внутренних дел СССР Н.П.Дудоров был утвержден Генеральным Правительственным Комиссаром Всемирной выставки 1967 года в Москве.
В приказе руководителя группы по ликвидации МВД СССР К.П.Черняева № 429 от 11 августа 1960 г. было записано следующее: 'Первым заместителем председателя Совета Министров СССР А.И.Микояном 9 августа 1960 г. на представленном мною в Совет Министров СССР докладе, в котором подробно сообщалось о том, что все дела, связанные с ликвидацией МВД СССР, закончены, наложена резолюция: 'Принять к сведению'. В соответствии с этим приказываю работу группы по ликвидации МВД СССР считать законченной 15 августа 1960 г.'
СТРУКТУРА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (1925 г. — 1954 г.)
Структура НКВД РСФСР на 3 января 1925 г.
1. Коллегия
2. Учетно-распределителыный отдел
3. Административная комиссия ВЦИК
4. Управление делами:
— общий отдел
— секретариат Коллегии
— картографический отдел
— хозяйственный отдел
— финансовый отдел
— организационный отдел
5. Центральное административное управление (ЦАУ):
— секретариат
— инспекция
— административный отдел
— отдел милиции
— отдел угрозыска
6. Главное управление коммунального хозяйства (ГУКХ):
— жилотдел
— бюджетный отдел
— отдел предприятий
— отдел благоустройства
— пожарный отдел
— научно-технический совет
7. Главное управление местами заключения (ГУМЗ):
— секретариат
— учетно-регистрационная часть
— административно-пенитенциарный отдел
— отдел работ и эксплуатации
— отдел снабжения
— распределительная комиссия
Структура и начсостав ОГПУ при СНК СССР на 1 января 1934 г.
Председатель ОГПУ при СНК СССР — В.Р.Менжинский.
Заместители председателя ОГПУ при СНК СССР:
— Г. Г. Ягода
— Я.С.Агранов
— Г.Е.Прокофьев
— Секретариат Коллегии (П.П.Буланов)